保卫科、处组织机构历任人员概况一览表
正职 | 任职时间 | 备注 | 副职 | 任职时间 | 备注 |
苏炳康 | 1959-1964.6 |
| 陶尚奇 | 1959- | 1968前为科 |
谭希文 | 1977.2-1978 |
| 黄 萱 | 1964.6-1981.6 | 1968.11-1978.10为小组 文革期间中断 |
张启华 | 1979.1-1981 |
| 黄明新 | 1979.1-1987.4 | 1978.11-1985.5为科 |
黄 萱 | 1981.6-1987.5 |
| 卢家硕 | 1985.3-1987.5 | 1987.5以后为处 |
欧阳兆咏(注明:1998年改为现名,原名为阳兆泳) | 1987.5-1992.9 |
| 黄沛祥 | 1987.4-1987.5 |
|
卢家硕 | 1993.1-1995.7 |
| 卢家硕 | 1987.5-1993.1 |
|
黄沛祥 | 1995.7-1999.10 |
| 黄沛祥 | 1992.9-1995.7 |
|
甘卓勇 | 1995.12-2000.10 | 1995.10代 |
|
|
|
保卫处组织机构历任人员概况一览表
职务 | 姓名 | 任职时间 | 备注 | 姓名 | 任职时间 | 备注 |
处长 | 韦焕雨 | 1999.10-2009.1 |
| 毛立刚 | 2015.12-2018.4 |
|
邱祖平 | 2009.2-2011.12 |
| 黄权标 | 2018.10-至今 | 2018.4-9任副处长,主持工作 | |
蒋拥军 | 2011.12-2015.12 |
|
|
|
| |
副处长 | 赵繁荣 | ?-2000.10 |
| 尤 良 | 2016.1-2019.12 |
|
蒋拥军 | 2000.11-2011.12 |
| 陈欢欣 | 2019.12-2022.03 | 2019.12-2021.04任驻村第一书记 | |
黄崇波 | 2002.4-2011.12 |
| 肖前勇 | 2019.12-2023.12 | ||
邹文忠 | 2005.2-2015.12 | 兼任 | 邱惠旺 | 2022.03-至今 |
| |
张国良 | 2011.12-2016.1 |
| 贾越峰 | 2022.03-至今 |
| |
郝利鹏 | 2012.4-2022.03 |
| 詹 伟 | 2023.12-至今 |
|